KRS 0000269373
NIP6762336167
REGON12036639500000
NazwaSEIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEIS
Data rejestracji 11 gru 2006 (18 lat temu) 11 gru 2006
Data usunięcia 29 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO, 4, KRAKÓW, 31-432, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762336167
data rejestracji 12 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHJOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
Wspólnik
2006-12-11
2006-12-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-12-29
2014-12-18
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12028144000000
Wspólnik
2006-12-29
2012-07-23
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12028139700000
Wspólnik
2006-12-29
2020-01-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
12023391000000
SALVADOR BELDA GIL
Prokurent
2006-12-11
2008-08-27
1964-04-17
SAMODZIELNA
JORGE MARTINEZ BONET
Prokurent
2017-04-07
2019-03-20
PROKURA SAMOISTNA
PEDRO LUIS SOSA LUENGO
Prokurent
2006-12-11
2008-08-27
SAMODZIELNA
SALVADOR MARTINEZ COLORADO
Prokurent
2007-04-27
2008-08-27
SAMODZIELNA
FRANCISCO GUTIERREZ ALAMEDA
Likwidator
2019-03-20
2020-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁ UPRAWNIENI SĄ : PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIAGANIA ZOCIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
PREZES
2006-12-11
2008-08-27
JOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-27
2009-02-20
JORGE MARTINEZ CABANILLAS
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2019-03-20
FRANCISCO GUTIERREZ ALAMEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-27
2018-06-11
PEDRO LUIS SOSA LUENGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-27
2019-03-20
FRANCISCO GUTIERREZ ALAMEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-11
2019-03-20
2006-12-11
2019-03-20
SEIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-11
2012-07-23
MICHAŁOWSKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-126, KRAKÓW, POLSKA
2012-07-23
2018-07-27
SZLAK, 50, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
2018-07-27
2018-10-01
UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 11, KRAKÓW, 31-517, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie