KRS 0000260363
NIP6762325956
REGON12028142800000
NazwaDIETLA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIETLA 13
Data rejestracji 12 lip 2006 (18 lat temu) 12 lip 2006
Data usunięcia 04 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO, 4, KRAKÓW, 31-432, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762325956
data rejestracji 20 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHJOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
Wspólnik
2006-07-12
2006-09-27
1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-09-27
2014-12-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
12028144000000
Wspólnik
2006-09-27
2012-06-28
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12028139700000
Wspólnik
2006-09-27
2020-02-04
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
12023391000000
SALVADOR BELDA GIL
Prokurent
2006-09-27
2008-08-18
1964-04-17
PROKURA SAMODZIELNA
JOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
Prokurent
2006-10-30
2008-08-18
PROKURA SAMODZIELNA
SALVADOR MARTINEZ COLORADO
Prokurent
2006-10-30
2008-08-18
PROKURA SAMODZIELNA
JORGE MARTINEZ BONET
Prokurent
2017-04-13
2018-11-13
PROKURA SAMOISTNA
FRANCISCO GUTIERREZ ALAMEDA
Likwidator
2018-11-13
2020-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiROZPORZĄDZANIE PRAWAMI I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100000, 00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100000, 00 ZŁ - PREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-12
2006-10-30
PEDRO LUIS SOSA LUENGO
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2008-08-18
PEDRO LUIS SOSA LUENGO
CZŁONEK
2008-08-18
2018-11-13
JORGE MARTINEZ CABANILLAS
PREZES ZARZĄDU
2008-08-18
2018-11-13
JOSE MIGUEL LOPEZ ESCRIVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-18
2009-02-02
FRANCISCO GUTIERREZ ALAMEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-18
2018-11-13
2006-07-12
2018-11-13
DIETLA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-12
2012-06-28
MICHAŁOWSKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-126, KRAKÓW, POLSKA
2012-06-28
2018-07-26
SZLAK, 50, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
2018-07-26
2018-10-05
UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 11, KRAKÓW, 31-517, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie