KRS 0000267857
NIP6772371076
NazwaOŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I CHŁODNICZYCH CEBEA SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I CHŁODNICZYCH CEBEA SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 lis 2006 (18 lat temu) 16 lis 2006
Data usunięcia 24 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 640000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJAADAM EUGENIUSZ SZOSTAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
ANNA MARIA ŚMIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
STANISŁAW TADEUSZ KULIG
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
PIOTR JÓZEF ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
ANDRZEJ MICHAŁ SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
KRZYSZTOF ZBIGNIEW BIENIAS
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2009-05-05
ADAM JÓZEF NALEPKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2009-05-05
TADEUSZ ANTONI PILCH
Członek Organu Nadzoru
2009-05-05
2013-04-24
EMIL ANTONI PACURA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-05
2013-04-24
ADAM WNĘK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-04-24
STANISŁAW STEFAN CĘCKIEWICZ
Likwidator
2012-10-12
2013-04-24
ANDRZEJ MICHAŁ SZCZEPANIK
Likwidator
2012-10-12
2013-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
STANISŁAW STEFAN CĘCKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-16
2012-10-12
JERZY KAZIMIERZ WITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-16
2012-10-12
2006-11-16
2012-10-12
OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ CHEMICZYCH I CHŁODNICZYCH CEBEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie