KRS 0000035859
NIP5270021144
REGON01047853800000
NazwaADSERVCO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADSERVCO INTERNATIONAL
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 31 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE"FEHLING-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-16
2002-03-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 PLN (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
630347150
ANTONI JAKUBOWSKI
Wspólnik
2002-03-18
2014-01-31
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400 ZŁOTYCH
FRANK DI STEFANO
Wspólnik
2002-03-18
2014-01-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 ZŁOTYCH
RIMI WOODCRAFT CORP.
Wspólnik
2002-03-18
2014-01-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 ZŁOTYCH
ANTHONY RIZZO
Wspólnik
2002-03-18
2014-01-31
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400 ZŁOTYCH
ANTONI JAKUBOWSKI
Likwidator
2006-11-28
2014-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDNOOSOBOWO
IGOR JERZY LANGDA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2002-03-18
ANTONI JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2006-11-28
2001-08-16
2002-03-18
"AGENTUR SCHANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-18
2006-11-28
ADSERVCO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-16
2002-03-18
ŁUCKA, 11, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie