KRS 0000266232
NIP9512196838
REGON14070535000000
NazwaMAMISSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAMISSIMA
Data rejestracji 19 paź 2006 (18 lat temu) 19 paź 2006
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1221500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512196838
data rejestracji 31 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOMAŁGORZATA ELŻBIETA WITKOWSKA
Beneficjent
MAŁGORZATA ELŻBIETA WITKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW JANOWSKI
Wspólnik
2006-10-19
2009-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
Wspólnik
2016-10-20
2021-12-06
733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 366.500 ZŁOTYCH
01543744900000
Wspólnik
2021-12-06
2022-06-02
2443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.221.500 ZŁ
14171832000000
MAGDALENA ANNA JANOWSKA
Wspólnik
2006-10-19
2021-12-06
1.710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ELŻBIETA WITKOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW JANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-19
2009-02-04
MAGDALENA ANNA JANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-19
2020-07-02
MAŁGORZATA ELŻBIETA WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-07-02
2022-06-02
2006-10-19
2016-05-16
"PAPAYA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-19
2008-07-10
PILACKIEGO, 104, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-10
2010-07-30
RAJSKA, 3, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-30
2016-05-16
KOSTKI POTOCKIEGO, 2D, WARSZAWA, 02-958, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-16
2021-12-06
UL. WIERTNICZA, 59, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie