KRS 0000265581
NIP7010111644
REGON14076121300000
NazwaWOŁOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWOŁOSKA
Data rejestracji 10 paź 2006 (18 lat temu) 10 paź 2006
Data usunięcia 16 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4717000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010111644
data rejestracji 08 lut 2008
status Czynny
03105010121000009083071820
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ
Beneficjent
PAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ
zgłaszający - komplementariusz
MAGDALENA MOTYLIŃSKA
Wspólnik
2006-10-10
2006-12-06
2010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 005 000 ZŁ - NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ ZE STANISŁAWEM MOTYLIŃSKIM
STANISŁAW MOTYLIŃSKI
Wspólnik
2006-10-10
2006-12-06
2010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 005 000 ZŁ - NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MAGDALENĄ MOTYLIŃSKĄ
SŁAWOMIR DAMIAN JANISZEWSKI
Wspólnik
2006-12-06
2017-08-16
1.017 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 508.500 ZŁOTYCH
MARIUSZ HENRYK KLIMEK
Wspólnik
2006-12-06
2015-12-14
1.017 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 508.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-12-11
2010-11-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH
14119255600000
PAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-11-18
2017-08-16
7.399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.699.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-12-14
2017-08-16
1.017 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 508.500,00 ZŁOTYCH
14693423500000
PAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR DAMIAN JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-10
2017-08-16
MARIUSZ HENRYK KLIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-10
2014-11-18
PAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-11-18
2017-08-16
2006-10-10
2007-10-03
"M.S. CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-10
2006-12-06
MASZEWSKA, 37, WARSZAWA, 01-925, WARSZAWA, POLSKA
2006-12-06
2009-10-08
PL. KONSTYTUCJI, 4, WARSZAWA, 00-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie