KRS 0000265195
NIP7781440038
REGON30038137500000
NazwaSIGNAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIGNAL GROUP
Data rejestracji 09 paź 2006 (18 lat temu) 09 paź 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28 CZERWCA 1956 R., 406, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781440038
data rejestracji 01 lis 2006
status Czynny
02175000120000000040932224
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
46175000120000000040932208
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
03124066251111001068503575
PEKAO IX Oddział w Poznaniu
ul. Franklina Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
16124017471111001080624742
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
17175000120000000029810613
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
42175000120000000029810648
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
95175000120000000029810664
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
23124017471111001029339164
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYKAROL JULIAN KOŃCZAK
Beneficjent
KAROL JULIAN KOŃCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ANETA SÓWKA
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD KOŃCZAK
Beneficjent
NATALIA NIECEWICZ
Wspólnik
2006-10-09
2009-01-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAREK NIECEWICZ
Wspólnik
2006-10-09
2008-10-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
WITOLD KOŃCZAK
Wspólnik
2008-10-02
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
KAROLINA JADRYCH
Wspólnik
2009-01-07
2014-03-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
KAROL JULIAN KOŃCZAK
Wspólnik
2014-02-14
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ANETA SÓWKA
Wspólnik
2020-12-17
2020-12-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
MAREK NIECEWICZ
Prokurent
2015-07-02
2023-06-23
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD KOŃCZAK
Prokurent
2015-07-02
2016-03-04
PROKURA SAMOISTNA
MATEUSZ WOJTKOWIAK
Prokurent
2023-06-23
2024-03-27
PROKURA ŁĄCZNA, UMOCOWUJĄCA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM.
AGNIESZKA RYBARCZYK
Prokurent
2011-07-07
2015-07-02
PROKURA SAMOISTNA
KAROL JULIAN KOŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW NA JEDEN UDZIAŁ NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W ODNIESIENIU DO 20 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI;
WITOLD KOŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO POWOŁANIA I ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU I KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY; PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW NA JEDEN UDZIAŁ NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W ODNIESIENIU DO 20 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI; PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH UDZIAŁÓW; BRAK WYMAGANEJ ZGODY NA ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI, PRAWO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZARZĄD NIE ZWOŁA GO W TERMINIE OKREŚLONYM W UMOWIE SPÓŁKI ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZWOŁANIE GO UZNA ZA ZASADNE A ZARZĄD NIE ZWOŁA ZGROMADZENIA W TERMINIE 3 TYGODNI OD DNIA ZGŁOSZENIA STOSOWNEGO ŻĄDANIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MAREK NIECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-09
2009-01-07
MAREK NIECEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-07
2009-11-18
WITOLD KOŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-07
2011-07-07
KAROLINA JADRYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-30
2011-07-07
KAROLINA JADRYCH
PREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2014-03-12
KAROL JULIAN KOŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2016-03-04
KAROL JULIAN KOŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-04
2022-11-14
KAROL JULIAN KOŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2022-11-14
MAREK NIECEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-12
2015-07-02
IWONA SZPONAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-02
2016-03-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1714606.2 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1443.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1716900.04 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18713.57 |
III. Usługi obce | 1402507.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 295679.16 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 66901.3 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 58552.92 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6054.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 609110.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -660701.35 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1269811.95 |
- Rezerwy na zobowiązania | 26385.79 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 609110.6 |
A. Aktywa trwałe | 198974.61 |
B. Aktywa obrotowe | 410135.99 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 382064.08 |
2006-10-09
2009-01-07
SIGNAL CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-09
2009-01-07
ŚW. WOJCIECH, 10, POZNAŃ, 61-749, POZNAŃ, POLSKA
2009-01-07
2012-06-12
RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie