KRS 0000264027
NIP7781439615
REGON30038136900000
NazwaCOMMHAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMMHAVEN
Data rejestracji 20 wrz 2006 (18 lat temu) 20 wrz 2006
Data usunięcia 12 mar 2019 12 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28 CZERWCA 1956, 406, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781439615
data rejestracji 02 wrz 2006
status Czynny
11175010190000000010351391
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
02175010190000000010351359
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHTOMASZ ŁUCEK
Wspólnik
2008-11-21
2009-12-16
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000 ZŁ
NATALIA NIECEWICZ
Wspólnik
2006-09-20
2008-06-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ.
MAREK NIECEWICZ
Wspólnik
2006-09-20
2008-06-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000 ZŁ.
WITOLD KOŃCZAK
Wspólnik
2008-06-04
2012-08-02
426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 213.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-05-06
2018-05-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000,00 ZŁ
63416968500000
WITOLD KOŃCZAK
Wspólnik
2018-02-02
2019-03-12
498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 249.000,00 ZŁ
AGNIESZKA RYBARCZYK
Wspólnik
2009-12-16
2012-08-02
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-08-02
2015-05-06
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
63416968500000
AGNIESZKA BANDUROWSKA
Wspólnik
2012-10-12
2018-02-02
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000 ZŁ
Wspólnik
2012-10-12
2018-02-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
30038137500000
KAROLINA JADRYCH
Prokurent
2013-01-16
2014-02-13
SAMOISTNA
MAREK NIECEWICZ
Prokurent
2014-02-13
2019-03-12
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD KOŃCZAK
Prokurent
2015-05-06
2016-06-01
SAMODZIELNA
WITOLD KOŃCZAK
Prokurent
2009-01-14
2013-01-16
SAMOISTNA
MATEUSZ WOJTKOWIAK
zgłaszający - komplementariusz
KRZYSZTOF NOWAK
zgłaszający - komplementariusz
KAROL JULIAN KOŃCZAK
Beneficjent
WITOLD KOŃCZAK
Beneficjent
KAROL JULIAN KOŃCZAK
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ POSIADANIE 45 % UDZIAŁÓW W SIGNAL GROUP SP. Z O.O. - JEDYNEGO WSPÓLNIKA SCN SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA COMMHAVEN SCN SP. Z O.O. SP.K.
WITOLD KOŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW MOŻE BYĆ PRZENIESIONY NA INNĄ OSOBĘ BEZ ZGODY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW, PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ POSIADANIE 55 % UDZIAŁÓW W SIGNAL GROUP SP. Z O.O. - JEDYNEGO WSPÓLNIKA SCN SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA COMMHAVEN SCN SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAREK NIECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2008-06-04
MAREK NIECEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-04
2009-12-16
TOMASZ ŁUCEK
PREZES ZARZĄDU
2008-06-04
2009-01-14
AGNIESZKA RYBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-16
2013-01-16
WITOLD KOŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-16
2013-11-20
WITOLD KOŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-20
2015-05-06
KAROL JULIAN KOŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-20
2019-03-12
IWONA SZPONAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-01
2019-03-12
2006-09-20
2009-06-24
SIGNAL SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-20
2008-06-04
ŚW. WOJCIECH, 10, POZNAŃ, 61-749, POZNAŃ, POLSKA
2008-06-04
2009-06-24
ŁĄKOWA, 21, POZNAŃ, 61-879, POZNAŃ, POLSKA
2009-06-24
2012-08-02
RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie