KRS 0000264873
NIP7840041499
REGON00066359700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NIECHANOWIE Z SIEDZIBĄ W ŻELAZKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W NIECHANOWIE Z SIEDZIBĄ W ŻELAZKOWIE
Data rejestracji 04 paź 2006 (18 lat temu) 04 paź 2006
Data usunięcia 06 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻELAZKOWO, 62-220, NIECHANOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7840041499
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 paź 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9251B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNELESZEK DRATWIAK
Likwidator
2019-06-28
2020-10-06
ALINA KOŚCIAŃSKA
Likwidator
2019-06-28
2020-10-06
LESZEK DRATWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2019-06-28
MIECZYSŁAW REKRUCIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2018-06-15
STANISŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2020-10-06
RYSZARD SZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2014-05-27
GRZEGORZ KOZANECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2014-05-27
ZENON SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2010-06-08
ZDZISŁAW ZIENCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-15
2020-10-06
HENRYK WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2010-06-08
JAN GABRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2010-06-08
JERZY SUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2020-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JAN BASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-04
2009-05-20
ALINA KOŚCIAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2019-06-28
MIECZYSŁAW MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2013-06-28
MARIAN SANOK
PREZES ZARZADU
2009-05-20
2019-06-28
GRZEGORZ KOZANECKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TYMCZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2013-06-28
2019-06-28
2006-10-04
2019-06-28
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NIECHANOWIE Z SIEDZIBĄ W ŻELAZKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie