KRS 0000264155
NIP6842479058
REGON18016725200000
NazwaAPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPTUS
Data rejestracji 22 wrz 2006 (18 lat temu) 22 wrz 2006
Data usunięcia 04 mar 2010 04 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PENARA, 16, IWONICZ ZDRÓJ, 38-440, IWONICZ ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.CHRISTOPHER HOWE
Wspólnik
2006-09-22
2010-03-04
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WSOKOŚCI 24.000 ZŁ
MARIAN WOLAŃSKI
Wspólnik
2006-09-22
2010-03-04
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26 000 ZŁ
WITOLD BOGUSŁAW SZYMAŃSKI
Prokurent
2006-09-22
2010-03-04
PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMOISTNA
WITOLD BOGUSŁAW SZYMAŃSKI
Likwidator
2009-08-04
2010-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHRISTOPHER HOWE
PREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2009-08-04
MARIAN WOLAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2009-08-04
2006-09-22
2009-08-04
APTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie