KRS 0000264054
NIP5252372519
REGON14065335700000
NazwaKAMARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAMARINA
Data rejestracji 19 wrz 2006 (18 lat temu) 19 wrz 2006
Data usunięcia 11 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA ROGOZIŃSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-559, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252372519
data rejestracji 30 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHLUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
reprezentant
1962-07-12
LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
Beneficjent
1962-07-12
Wspólnik
2006-09-19
2006-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01559201000000
FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.R.L.
Wspólnik
2006-12-04
2013-11-19
24.492 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.246.000,00 ZŁOTYCH
FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.
Wspólnik
2013-11-19
2021-01-11
27500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 750 000,00 ZŁ
JESUS ABELLAN GOMEZ
Prokurent
2011-09-02
2019-11-22
PROKURA SAMOISTNA
LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
Likwidator
2019-11-22
2021-01-11
1962-07-12
LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (LIKWIDATOR)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
ARMIN RUDI KIRCHNER
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2006-12-04
JOSE LUIS VELEZ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2007-04-02
RICARDO JURGEN WERTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-04
2007-04-02
RICARDO JURGEN WERTH
PREZES ZARZĄDU
2007-04-02
2011-09-02
MICHAEL JOHN MADIGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-22
2011-09-02
LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
PREZES ZARZĄDU
2011-09-02
2019-11-22
1962-07-12
2006-09-19
2019-11-22
KAMARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-19
2009-10-20
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-20
2019-12-13
RAKOWICKA, 7, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie