KRS 0000263844
NIP7251930674
REGON10015491200000
Nazwa"RMT ESTATES" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRMT ESTATES
Data rejestracji 12 wrz 2006 (18 lat temu) 12 wrz 2006
Data usunięcia 06 mar 2014 06 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOWBORCZYKÓW, 25, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 929009,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 929009,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji929009
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #45 BUDOWNICTWO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄROBIN MATTHEW GLEDHILL
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2014-03-06
ALICJA MAŁGORZATA DZIEWIRZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2014-03-06
ROBERT IAN SLATER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2014-03-06
MAREK JAROSŁAW DZIEWIRZ
Likwidator
2012-04-19
2014-03-06
TIMOTHY NICHOLAS GLEDHILL
Likwidator
2012-04-19
2014-03-06
JONATHAN IAN SMART
Likwidator
2012-04-19
2014-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NABYWANIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MAREK JAROSŁAW DZIEWIRZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-12
2012-04-19
TIMOTHY NICHOLAS GLEDHILL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-12
2012-04-19
RICHARD STUART SLATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-12
2012-04-19
2006-09-12
2012-04-19
"RMT ESTATES" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie