KRS 0000046734
NIP7270125123
REGON47051959000000
Nazwa"KORDAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORDAB
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 30 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOWBORCZYKÓW, 25, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2014-09-12
2015-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ
01118451400000
S-GROUP SOLUTIONS AB
Wspólnik
2001-09-24
2014-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 PLN
AGATA TUSZYNER
Prokurent
2002-05-09
2005-08-23
PROKURA SAMOISTNA
LECH JERZY ROGACZ
Prokurent
2005-08-23
2015-01-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST; PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; PROKURENT - ZGODNIE Z TREŚCIĄ UDZIELONEJ MU PROKURY.
HANS GORAN WILHELMSSON
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2006-07-07
HANS GORAN WILHELMSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-07
2015-01-30
BENGT VILHELM PERSSON
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2006-07-07
JAFF SCHATZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2003-06-02
BENGT ANDERS PERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-02
2006-10-26
PER GUNNAR CARLSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-07
2015-01-30
1966-07-09
RICKARD ZETTERBERG
PREZES ZARZĄDU
2006-07-07
2015-01-30
AGATA TUSZYNER
DYREKTOR GENERALNY- CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2002-05-09
2001-09-24
2002-05-09
KORDAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2002-06-12
WIĘCKOWSKIEGO, 33, ŁÓDŹ, 90- 734, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie