KRS 0000262568
NIP8133471820
REGON18015877300000
NazwaGLOBAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL INVESTMENT GROUP
Data rejestracji 24 sie 2006 (18 lat temu) 24 sie 2006
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., RZESZÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHSAVELY BARKAN
Wspólnik
2006-08-24
2023-01-13
99 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ.
1972-01-07
SAVELY BARKAN
Prokurent
2006-08-24
2008-03-10
1972-01-07
SAMOISTNA
ZAKHAR BARKAN
Prokurent
2007-08-23
2023-01-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ SOCHA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-24
2007-01-17
DOROTA WOJTAS
PREZES ZARZĄDU
2007-01-17
2008-03-10
SAVELY BARKAN
PREZES ZARZĄDU
2008-03-10
2023-01-13
1972-01-07
2006-08-24
2007-11-22
NOWOSADECKA, 8, RZESZÓW, 35-017, RZESZÓW, POLSKA
2007-11-22
2013-12-06
GEODETÓW, 1, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie