KRS 0000086559
REGON69157544900000
Nazwa"BI-RES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBI-RES
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 03 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., RZESZÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUMIŁ RYSZARD GUZIK
Wspólnik
2002-01-30
2003-03-14
50 (PIĘDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 1000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
DAMIAN ŻUK
Wspólnik
2003-03-14
2003-10-01
50 UDZIAŁÓW PO 1.000 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
TSOGHIK GRIGORYAN
Wspólnik
2003-10-01
2017-08-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. ZARZĄD SPÓŁKI BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW JEST UMOCOWANY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH.
DAMIAN ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2003-10-01
TSOGHIK GRIGORYAN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-01
2017-08-03
2002-01-30
2002-06-05
PIŁSUDSKIEGO, 32, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
2002-06-05
2013-12-06
GŁOWACKIEGO, 3, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie