KRS 0000147784
REGON69171900300000
Nazwa"POL-PETRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL-PETRO
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., RZESZÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR PAWEŁ JUREK
Wspólnik
2003-01-20
2003-10-29
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 50.000 ZŁ
TSOGHIK GRIGORYAN
Wspólnik
2003-10-29
2019-03-14
50 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD.
PIOTR PAWEŁ JUREK
PREZES
2003-01-20
2003-10-29
TSOGHIK GRIGORYAN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2019-03-14
2003-01-20
2003-04-03
POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH, 16 A, RZESZÓW, 35-606, RZESZÓW, POLSKA
2003-04-03
2013-12-06
FREDRY, 4, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie