KRS 0000262272
NIP9542566406
REGON24043767900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "ŚLĄSK"
Data rejestracji 12 wrz 2006 (18 lat temu) 12 wrz 2006
Data usunięcia 26 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KATOWICE, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #45 BUDOWNICTWO #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #80 EDUKACJA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARYSZARD SARWA
Prokurent
2007-12-31
2010-04-26
ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RYSZARD SARWA
Wspólnik
2006-09-12
2019-06-26
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF PYTEL
Wspólnik
2006-09-12
2019-06-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500ZŁ
JERZY HARASIMOWICZ
Wspólnik
2006-09-12
2008-08-01
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500ZŁ
GRZEGORZ HARASIMOWICZ
Wspólnik
2007-02-21
2007-10-01
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
BENEDYKT PRZEMYSŁAW PYTEL
Wspólnik
2007-10-01
2019-06-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
BOGUMIŁA ELŻBIETA PYTEL
Wspólnik
2008-08-01
2019-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF ANDRZEJ KALAMAT
Wspólnik
2008-08-01
2019-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD SARWA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2007-12-31
KRZYSZTOF PYTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2008-08-01
KRZYSZTOF PYTEL
PREZES
2008-08-01
2009-03-03
KRZYSZTOF ANDRZEJ KALAMAT
WICEPREZES
2008-08-01
2013-07-01
TOMASZ ANDRZEJ WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-03
2009-08-20
KRZYSZTOF PYTEL
PREZES ZARZĄDU
2009-08-20
2018-02-23
JERZY HARASIMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-15
2007-10-01
BENEDYKT PRZEMYSŁAW PYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-01
2009-03-03
KRZYSZTOF ANDRZEJ KALAMAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-01
2008-08-01
2006-09-12
2007-06-25
KOCHANOWSKIEGO, 18, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
2007-06-25
2013-07-01
POWSTAŃCÓW, 25, KATOWICE, 40-039, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie