KRS 0000261438
NIP5272515330
REGON14057413200000
NazwaYAWA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYAWA 8
Data rejestracji 18 sie 2006 (18 lat temu) 18 sie 2006
Data usunięcia 28 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2006-08-18
2006-09-27
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH
01742657900000
YAREAL INTERNATIONAL N.V.
Wspólnik
2006-09-27
2013-11-28
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁOTYCH
ERIC RAYMOND DAPOIGNY
Likwidator
2012-07-11
2013-11-28
CHRISTOPHE GEORGES LUCIEN CALMEL
Likwidator
2012-07-11
2013-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH, WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 100.000 (STO TYSIĘCY) EURO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EURO.
XAVIER PIERRE DESPRINGER
PREZES ZARZĄDU
2006-08-18
2006-09-27
ERIC RAYMOND DAPOIGNY
PREZES ZARZĄDU
2006-09-27
2012-07-11
ARNAUD CHARLES STOLZ
WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY)
2006-09-27
2011-03-29
BERNARD LOUIS D'HARCOURT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2007-10-09
ALEXIS JEAN-MARIE MOREAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2007-10-09
AGATA IZABELLA SKOWROŃSKA DOMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2011-10-11
CHRISTOPHE GEORGES LUCIEN CALMEL
WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY)
2010-02-09
2012-07-11
2006-08-18
2012-07-11
YAWA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-18
2006-09-27
CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-27
2007-10-09
MOKOTOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-560, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-09
2011-10-11
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie