KRS 0000260245
NIP7971937635
REGON14056475400000
NazwaFRUIT-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRUIT-SAD
Data rejestracji 10 lip 2006 (18 lat temu) 10 lip 2006
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, DOBIECIN, 05-640, MOGIELNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 401000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7971937635
data rejestracji 26 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMIROSŁAW WOJTCZAK
Wspólnik
2006-07-10
2013-03-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW DAMIAN KAWĘCZYŃSKI
Wspólnik
2014-04-25
2021-12-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80.000 ZŁ
HENRYK KAWENCZYŃSKI
Wspólnik
2006-07-10
2021-12-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80.000 ZŁ
WALDEMAR KAWENCZYŃSKI
Wspólnik
2006-07-10
2021-12-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ
JANUSZ KAWĘCZYŃSKI
Wspólnik
2006-07-10
2021-12-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80.000 ZŁ
DARIUSZ WOJTCZAK
Wspólnik
2006-07-10
2011-01-14
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11000 ZŁOTYCH
JACEK RADECKI
Beneficjent
TOMASZ KAWĘCZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
JANUSZ KAWĘCZYŃSKI
Beneficjent
WALDEMAR KAWENCZYŃSKI
Beneficjent
JANUSZ KAWĘCZYŃSKI
reprezentant
WALDEMAR KAWENCZYŃSKI
reprezentant
PAWEŁ KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2008-01-10
2011-01-14
JACEK RADECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-14
2021-12-06
TOMASZ KAWĘCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-10
2021-12-06
ANDRZEJ WIESŁAW KAZIMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-10
2021-12-06
JACEK RADECKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
TOMASZ KAWĘCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ANDRZEJ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
JANUSZ KAWĘCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
WALDEMAR KAWENCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WALDEMAR KAWENCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-10
2021-12-06
DARIUSZ WOJTCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-10
2013-02-08
JANUSZ KAWĘCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-10
2021-12-06
2006-07-10
2019-10-08
4, DOBIECIN, 05-620, BŁĘDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie