KRS 0000258910
REGON14058170600000
Nazwa"ATLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaATLAND
Data rejestracji 14 cze 2006 (18 lat temu) 14 cze 2006
Data usunięcia 28 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC PRZYMIERZA, 6, WARSZAWA, 03-944, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110150,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#45 BUDOWNICTWO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAGEORGES BRUNO ROCCHIETTA
Wspólnik
2006-06-14
2010-09-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
LIONEL HENRI VEDIE DE LA HESLIERE
Wspólnik
2006-06-14
2010-09-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ATLAND SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Wspólnik
2006-09-26
2010-09-28
2 003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.150 ZŁOTYCH
BARBARA ANNA DOMAŃSKA
Prokurent
2007-02-20
2009-05-06
PROKURA SAMOISTNA
LIONEL HENRI VEDIE DE LA HESLIERE
Likwidator
2009-05-06
2010-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LIONEL HENRI VEDIE DE LA HESLIERE
PREZES ZARZĄDU
2006-06-14
2009-05-06
CHRISTOPHE ANTOINE ROULET
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-14
2007-02-20
2006-06-14
2009-05-06
"ATLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie