KRS 0000130995
NIP5252177278
REGON01633335000000
NazwaTHE WARRANTY GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHE WARRANTY GROUP POLSKA
Data rejestracji 01 paź 2002 (22 lata temu) 01 paź 2002
Data usunięcia 04 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC PRZYMIERZA, 6, WARSZAWA, 03-944, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTWG SERVICES LIMITED
Wspólnik
2002-10-01
2014-04-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
GEOFFREY ALAN WITT
Likwidator
2013-02-07
2014-04-04
ROGER CHARLES POWELL
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2014-04-04
IAN STEVEN KENNY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2014-04-04
GEOFFREY ALAN WITT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2014-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARK LEMENAGER
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2005-08-01
JULIEN MELCHIOR DIZIJ
PREZES ZARZĄDU
2005-08-01
2013-02-07
2002-10-01
2007-01-08
"AON WARRANTY GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-08
2013-02-07
THE WARRANTY GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-01
2003-04-30
TAMKA, 38, WARSZAWA, 00-355, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-30
2008-06-18
ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie