KRS 0000258714
NIP5251569929
REGON01251678600000
NazwaTOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "KOREKTYWA"
Krótka nazwaTOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "KOREKTYWA"
Data rejestracji 29 cze 2006 (18 lat temu) 29 cze 2006
Data usunięcia 20 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
Adres PIASKI, 12-222, WEJSUNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5251569929
data rejestracji 01 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ TOMASZ MAKSYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2021-10-20
IRENA ŚWIĄTCZAK BERGER
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2021-10-20
JERZY KONSTANTY KUŹMICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2021-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW SKŁADANE SĄ PRZEZ: PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ
SZCZĘSNY MACIEJ GRÓJEC
PREZES
2006-06-29
2021-10-20
ANDRZEJ TADEUSZ LESZCZYŃSKI
WICEPREZES
2006-06-29
2015-02-24
JADWIGA MARTA TOPOLSKA
SEKRETARZ
2006-06-29
2012-05-07
MARIA JOLANTA KWAS
SKARBNIK
2006-06-29
2015-02-24
MARIANNA MATRASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2021-10-20
MIROSŁAW BOGDAN TABACZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2011-01-10
MARIA BARBARA KONARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2015-02-24
MARIA BARBARA KONARSKA
SKARBNIK
2015-02-24
2021-10-20
JERZY STANISŁAW KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-10
2015-02-24
JERZY STANISŁAW KOWALSKI
WICEPREZES
2015-02-24
2021-10-20
2006-06-29
2021-10-20
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
2006-06-29
2021-10-20
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "KOREKTYWA"
2006-06-29
2021-10-20
PIASKI, 12-222, WEJSUNY, POLSKA
2015-02-24
2021-10-20
8514C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA.
2006-06-29
2021-10-20
8514A - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA.
2006-06-29
2021-10-20
900 - ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2006-06-29
2021-10-20
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM.
2006-06-29
2021-10-20
9304Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2006-06-29
2021-10-20
9272Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie