KRS 0000257882
REGON18013487300000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W DORZECZU RZEK: SZKŁA, LUBACZÓWKI I ŚRODKOWEGO SANU
Krótka nazwaROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W DORZECZU RZEK: SZKŁA, LUBACZÓWKI I ŚRODKOWEGO SANU
Data rejestracji 25 maj 2006 (18 lat temu) 25 maj 2006
Data usunięcia 16 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 36, LASZKI, 37-543, LASZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAADAM KOBYŁKO
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
ELŻBIETA NIENAJADŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
HALINA PYRCZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
BEATA ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
MARIAN ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
JOLANTA SAWA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
ZOFIA SZYMUŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
TOMASZ LORENC
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
STANISŁAW PORADA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
JÓZEF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
2024-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES. ZARZĄD MOŻE UPOWAŻNIĆ WSKAZANEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 1.000 ZŁ.
HALINA DRYLA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2024-01-16
WACŁAW KLEPACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2024-01-16
BOGUMIŁA SKOCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2024-01-16
2006-05-25
2024-01-16
FUNDACJA
2006-05-25
2024-01-16
FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W DORZECZU RZEK: SZKŁA, LUBACZÓWKI I ŚRODKOWEGO SANU
2006-05-25
2024-01-16
36, LASZKI, 37-543, LASZKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie