KRS 0000120159
REGON00050671600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W LASZKACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W LASZKACH
Data rejestracji 25 cze 2002 (22 lata temu) 25 cze 2002
Data usunięcia 01 lip 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 37, LASZKI, 37-543, LASZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJÓZEF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
LEON KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
FELIKS PAŁYS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
WŁADYSŁAW MANASTERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
MARCIN KOSZŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
MICHAŁ WOJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
JÓZEF BAWOŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
ZDZISŁAW MIKUTRA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
MIROSŁAW WOJTKÓW
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
PIOTR SYCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZDZISŁAW BARYLAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2002-07-01
FRANCISZEK GRELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2002-07-01
ZOFIA GUCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-25
2002-07-01
2002-06-25
2002-07-01
SPÓŁDZIELNIA
2002-06-25
2002-07-01
BANK SPÓŁDZIELCZY W LASZKACH
2002-06-25
2002-07-01
37, LASZKI, 37-543, LASZKI, POLSKA
2002-06-25
2002-07-01
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
2002-06-25
2002-07-01
6512B - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO BANKOWE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie