KRS 0000257871
NIP8971715332
REGON02029817100000
NazwaDOBRY DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOBRY DORADCA
Data rejestracji 25 maj 2006 (18 lat temu) 25 maj 2006
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANETA MARIA BYCZKOWSKA
Prokurent
2010-06-24
2022-12-14
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA WYKONYWANA BĘDZIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ŻANETA JUSTYNA KULCZYŃSKA MIESZKALSKA
Kurator
2016-12-20
2021-09-23
BARTOSZ JÓZEF KUBICA
Wspólnik
2006-05-25
2022-12-14
343( TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 68.600 ZŁ( SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ PIOTR JABŁOŃSKI
Wspólnik
2006-05-25
2009-06-17
175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARCIN WOJCIECH SZYMCZAK
Wspólnik
2006-09-06
2022-12-14
157(STO PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.400 ZŁ( TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W INNYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZADU, LUB JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN WOJCIECH SZYMCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-06
2010-06-24
BARTOSZ JÓZEF KUBICA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2022-12-14
TOMASZ PIOTR JABŁOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2009-06-17
2006-05-25
2009-06-17
WIĘZIENNA, 21, WROCŁAW, 50-118, WROCŁAW, POLSKA
2009-06-17
2013-06-28
PL.WOLNOŚCI, 11, WROCŁAW, 50-071, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie