KRS 0000051337
NIP8970010109
REGON93055245500000
NazwaPRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 3, WROCŁAW, 53-659, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3170000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMJADWIGA MOJZESOWICZ-BILEWSKA
Beneficjent
JACEK KRZYSZTOF KUŚMIERCZYK
Beneficjent
PIOTR MARIUSZ HANAJ
reprezentant
JACEK KRZYSZTOF KUŚMIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-25
2015-05-25
JADWIGA MOJZESOWICZ BILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-25
2011-10-06
BOŻENA BARBARA GÓRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-06
2013-10-03
WIESŁAWA MAŁGORZATA CZERKIES
Członek Organu Nadzoru
2012-10-30
2013-10-03
LECH JAN BILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-30
2015-05-25
MICHAŁ GRZESIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2011-05-25
DANUTA BRYL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2007-08-06
RYSZARD JERZY GRIESA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2011-05-25
MAREK WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2011-05-25
HALINA MARIA MUSIEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-25
2015-05-25
ŻANETA JUSTYNA KULCZYŃSKA MIESZKALSKA
Kurator
2017-10-03
2018-04-11
MARCIN ADRIAN BIELAS
Kurator
2017-10-03
2018-07-26
MATEUSZ GRZEGORZ FALENDER
Kurator
2019-09-20
2024-05-24
WIESŁAW SOWAŁA
Wspólnik
2001-10-10
2011-05-25
1046 (SŁOWNIE: TYSIĄC CZTERDZIESCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.300 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH).
Wspólnik
2011-05-25
2024-05-24
63.358 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.167.900 (TRZY MILIONY STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
09250846800000
MIROSŁAW WACŁAW SZEWCZYK
Prokurent
2011-02-16
2011-05-25
SAMOISTNA
BARTOSZ MACIEJ MAZURKIEWICZ
Prokurent
2011-02-16
2011-05-25
SAMOISTNA
JADWIGA MOJZESOWICZ BILEWSKA
Prokurent
2012-10-30
2014-10-28
PROKURA SAMOISTNA
MIKOŁAJ BARTOSZ ŚCIESIŃSKI
Prokurent
2014-10-28
2017-07-07
SAMOISTNA
PIOTR MARIUSZ HANAJ
Likwidator
2022-02-15
2024-05-24
JADWIGA MOJZESOWICZ-BILEWSKA
Beneficjent
99,93% UDZIAŁOWIEC W PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 35,68% AKCJI W SPÓŁCE ORTIS SPÓŁKA AKCYJNA
JACEK KRZYSZTOF KUŚMIERCZYK
Beneficjent
99,93% UDZIAŁOWIEC W PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 35,89% AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W SPÓŁCE ORTIS SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY: 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM TĄ KWOTĘ, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WIESŁAW SOWAŁA
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-10-10
2011-05-25
JADWIGA STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-10-10
2011-05-25
JANUSZ SKÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PRODUKCJI
2001-10-10
2006-05-11
BARTOSZ MACIEJ MAZURKIEWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2011-05-25
2011-10-06
MIROSŁAW WACŁAW SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-25
2011-10-06
LECH JAN BILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-06
2012-10-30
JADWIGA MOJZESOWICZ BILEWSKA
DYREKTOR ZARZĄDU
2011-10-06
2011-12-21
JADWIGA MOJZESOWICZ BILEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-21
2012-10-30
MICHAŁ ANDRZEJ GRZESIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2016-10-11
2022
2022-01-01
2022-09-15
2023-02-17
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 0 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– Do 12 miesięcy | 0 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2001-10-10
2011-12-21
"PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-21
2018-08-24
PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-10
2022-10-27
PAPROTNA, 16, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie