KRS 0000255789
NIP9542552321
REGON24034548600000
NazwaPIMKIE MODE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIMKIE MODE POLSKA
Data rejestracji 09 maj 2006 (18 lat temu) 09 maj 2006
Data usunięcia 10 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 67, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAJEROME ROGER BONICEL
Prokurent
2006-05-09
2008-08-11
SAMOISTNA
JEAN PIERRE ERB
Prokurent
2006-05-09
2007-01-26
SAMOISTNA
MARCELLO DI GIACOMO
Prokurent
2008-08-11
2009-04-07
SAMOISTNA
PHILIPPE NORMAND
Prokurent
2009-04-07
2011-08-25
PROKURA SAMOISTNA
JEROME ROGER BONICEL
Prokurent
2009-11-09
2015-06-16
PROKURA SAMOISTNA
LUCIO CAZZANIGA
Prokurent
2015-06-16
2019-01-10
PROKURA SAMOISTNA
PIERRE YVES GUISLAIN
Likwidator
2018-02-13
2019-01-10
FASHION SHOP INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2006-05-09
2019-01-10
799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 399.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
CYRIL PIERRE-JOSEPH GOULET
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2018-02-13
BERTHOLD MARKUS ROSCHEL
PREZES ZARZĄDU
2006-05-09
2007-05-10
JENNY PORR HOITZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2018-02-13
ERIC PAUL VANDENDRIESSCHE
PREZES ZARZĄDU
2007-05-10
2011-03-11
JOCHEN HAAG
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-09
2015-06-16
1967-06-05
ANTOINE PIERRE LEROY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-30
2017-08-01
BARTOSZ ROBERT ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-16
2016-12-28
2006-05-09
2018-02-13
PIMKIE MODE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-09
2008-11-03
KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
2008-11-03
2008-12-12
NARUSZEWICZA, 5, WARSZAWA, 02-627, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie