KRS 0000255371
NIP6342601585
REGON24038017500000
NazwaVECTA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVECTA OIL
Data rejestracji 25 maj 2006 (18 lat temu) 25 maj 2006
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KATOWICE, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWALDEMAR MAREK APONIUK
Wspólnik
2006-05-25
2008-10-01
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500,00 ZŁ
KRZYSZTOF KOMENDA
Wspólnik
2006-05-25
2008-10-01
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9 500,00 ZŁ
JACEK ALFRED JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2006-05-25
2007-04-06
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000,00 ZŁ
KAZIMIERZ DUDZIK
Wspólnik
2007-04-06
2008-10-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
STANISŁAW ŻMUDA
Wspólnik
2008-10-01
2008-11-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
JACEK ŻMUDA
Wspólnik
2008-10-01
2012-04-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 5.000,00 ZŁ
EMILIA ŻMUDA
Wspólnik
2008-11-20
2012-04-10
90 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
RYSZARD ANDRZEJ PAZUR
Wspólnik
2012-04-10
2019-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ROBERT ZENON LITWIN
Prokurent
2008-10-01
2012-04-10
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ŻMUDA
Prokurent
2009-10-07
2012-04-10
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW ŻMUDA
Prokurent
2008-10-01
2008-11-07
PROKURA SAOMISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 5 000 000,00 ZŁ. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR MAREK APONIUK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2008-10-01
ANNA SYLWIA ŚWIERCZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-01
2008-11-07
STANISŁAW ŻMUDA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2012-04-10
RYSZARD ANDRZEJ PAZUR
PREZES ZARZĄDU
2012-04-10
2017-03-27
2006-05-25
2008-10-01
MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
2008-10-01
2012-04-10
ANDRZEJA STRUGA, 42, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
2012-04-10
2014-05-15
JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie