KRS 0000175564
NIP7710013553
REGON59002538800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HARPOL"
Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UZDROWISKOWA, 16-18-20, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWASTANISŁAW KIEŁBIK
Wspólnik
2003-10-15
2008-06-11
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000 ZŁ
JACEK ŻMUDA
Wspólnik
2008-06-11
2009-05-04
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 000,00 ZŁ.
ANNA SYLWIA ŚWIERCZ
Wspólnik
2008-06-11
2008-10-31
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW ŻMUDA
Wspólnik
2008-10-31
2011-08-23
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000,00 ZŁ.
BARTOSZ ŁUKASZ ŁASZCZYŃSKI
Wspólnik
2011-08-23
2022-02-14
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000,00 ZŁ
STANISŁAW ŻMUDA
Prokurent
2008-06-11
2009-05-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW KIEŁBIK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2008-06-11
ANNA SYLWIA ŚWIERCZ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-11
2008-10-31
ELWIRA RYSZARDA GRAMBURG
PREZES ZARZĄDU
2008-10-31
2009-05-04
STANISŁAW ŻMUDA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-04
2011-08-23
BARTOSZ ŁUKASZ ŁASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-23
2013-11-25
2003-10-15
2008-06-11
TARGOWA, 10 B, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie