KRS 0000254091
NIP5422973176
REGON20007408000000
NazwaINSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH
Krótka nazwaINSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 30 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIMONY KOSSAK, 24, BIAŁYSTOK, 15-197, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (51)
#7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7320C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII #7320D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA #7320E PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO - TECHNICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #7320F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII #7320G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7450B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8021A REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI W ZAKRESIE GIMNAZJALNEJ #8021B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (PONADGIMNAZJALNE). #8021C SZKOLNICTWO LICEALNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8021D SZKOŁY ARTYSTYCZNE NIEDAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH #8022A SZKOŁY ZASADNICZE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #8022C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8022E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE #8022F SZKOLNICTWO ZAWODOWE POZOSTAŁE #8022G DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8030C SZKOLNICTWO WYŻSZE #8030D DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI, Z WYŁĄCZENIEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAAGNIESZKA PAŁUSEWICZ SAROSIEK
Likwidator
2013-10-04
2014-09-30
BARTOSZ SOKÓŁ
Likwidator
2013-10-04
2014-06-27
ROBERT WŁADYSŁAW CIBOROWSKI
Likwidator
2013-10-04
2014-09-30
MONIKA KONDRATIUK NIERODZIŃSKA
Likwidator
2013-10-04
2014-09-30
BARTOSZ KULIKOWSKI
Likwidator
2013-10-04
2014-09-30
ANDRZEJ MAREK SĄDEL
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2007-11-08
SŁAWOMIR JERZY TERLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2014-09-30
TOMASZ SZEWELUK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2014-09-30
JERZY STEFAN ICKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2014-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UMOCOWANI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZA ZGODĄ PREZESA.
ROBERT WŁADYSŁAW CIBOROWSKI
PREZES
2006-03-31
2008-07-30
ROBERT WŁADYSŁAW CIBOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-30
2013-10-04
BARTOSZ SOKÓŁ
WICEPREZES
2006-03-31
2013-10-04
ADAM POLIŃSKI
SKARBNIK
2006-03-31
2007-11-08
EWA BORAWSKA
SEKRETARZ
2006-03-31
2008-07-30
MONIKA KONDRATIUK NIERODZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2008-07-30
MONIKA KONDRATIUK NIERODZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-30
2013-10-04
ANDRZEJ MAREK SĄDEL
SKARBNIK
2007-11-08
2008-07-30
AGNIESZKA PAŁUSEWICZ SAROSIEK
SEKRETARZ
2008-07-30
2013-10-04
BARTOSZ KULIKOWSKI
SKARBNIK
2008-07-30
2013-10-04
2006-03-31
2007-11-08
MARCZUKOWSKA, 6A, BIAŁYSTOK, 15-724, BIAŁYSTOK, POLSKA
2007-11-08
2008-07-30
RZYMOWSKIEGO, 21, BIAŁYSTOK, 15-349, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie