KRS 0000252857
NIP7010009437
REGON14041871600000
NazwaJAN DEKKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAN DEKKER POLSKA
Data rejestracji 16 mar 2006 (19 lat temu) 16 mar 2006
Data usunięcia 23 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEKSYKAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-948, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWJAN DEKKER INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2006-03-16
2013-01-29
99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 PLN KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 PLN
IMCD BENELUX B.V.
Wspólnik
2013-01-29
2018-01-23
356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 178.000,00 ZŁOTYCH
ALINA CZAJKA
Prokurent
2006-03-16
2013-01-29
SAMODZIELNIE
JAROSŁAW GRZEGORZ JAKIEL
Likwidator
2013-01-29
2018-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
JAN JOSEPH RUITERS
PREZES ZARZĄDU
2006-03-16
2009-02-02
ANTONIUS THEODORUS TRENTELMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-02-02
2010-03-31
JELTE NICO VAN DER LEIJ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2012-04-27
JAN JOSEPH RUITERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2012-04-27
HENDRIKUS JACOBUS KOOIJMANS
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2013-01-29
JAROSŁAW GRZEGORZ JAKIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2013-01-29
2006-03-16
2013-01-29
JAN DEKKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-16
2012-10-12
PRUSZKOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-119, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie