KRS 0000252542
NIP5213376447
REGON14044411600000
NazwaWILANÓW REALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILANÓW REALIA
Data rejestracji 10 mar 2006 (19 lat temu) 10 mar 2006
Data usunięcia 10 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 228, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHWspólnik
2006-03-10
2015-06-10
17.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.599.000 ZŁOTYCH
01588218400000
REALIA BUSINESS, S.A.
Wspólnik
2012-05-02
2015-06-10
18.801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.801.000 ZŁOTYCH
JAIME LLORENS COELLO
Prokurent
2006-03-10
2014-11-24
SAMODZIELNA
DANIEL ANGEL RODRIGUEZ OLAY
Prokurent
2006-03-10
2010-05-07
SAMODZIELNA
FERNANDO SANTIAGO RODRIGUEZ LLUESMA
Prokurent
2008-06-04
2011-01-25
PROKURA SAMOISTNA
LUIS ALAEJOS GARCIA
Prokurent
2011-01-25
2013-05-16
SAMOISTNA
MARIA DE SALAS LASAGABASTER
Prokurent
2013-05-16
2014-06-18
SAMOISTNA
PEDRO JAVIER RODERA ZAZO
Prokurent
2006-03-10
2007-06-15
SAMODZIELNA
JUAN ANTONIO FRANCO DIEZ
Prokurent
2006-03-10
2014-11-24
SAMODZIELNA
NICOLAS RAMIREZ GARCIA
Prokurent
2007-06-15
2013-11-25
PROKURA SAMOISTNA
INIGO ALDAZ BARRERA
Likwidator
2014-11-24
2015-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO-LUB DWUOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI DO ZARZĄDU POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW: PREZES (JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY)-JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z (I) INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB (II) PROKURENTEM SPÓŁKI.
IGNACIO BAYON MARINE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2006-05-08
INIGO ALDAZ BARRERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2014-11-24
MARCOS BAROJA GARCIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-08
2007-06-15
PEDRO JAVIER RODERA ZAZO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-15
2007-11-08
2006-03-10
2014-11-24
WILANÓW REALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-10
2008-01-07
AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-07
2010-03-30
PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie