KRS 0000224448
NIP5262814309
REGON01588218400000
NazwaREALIA POLSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREALIA POLSKA INWESTYCJE
Data rejestracji 22 gru 2004 (20 lat temu) 22 gru 2004
Data usunięcia 31 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 228, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19401000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262814309
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEREALIA BUSINESS S.A.
Wspólnik
2004-12-22
2019-12-31
19.401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.401.000 ZŁOTYCH
JAIME LLORENS COELLO
Prokurent
2004-12-22
2018-07-09
SAMODZIELNA
DANIEL ANGEL RODRIGUEZ OLAY
Prokurent
2004-12-22
2010-05-26
SAMODZIELNA
PEDRO JAVIER RODERA ZAZO
Prokurent
2004-12-22
2007-05-30
SAMODZIELNA
JUAN ANTONIO FRANCO DIEZ
Prokurent
2004-12-22
2019-05-27
SAMODZIELNA
NICOLAS RAMIREZ GARCIA
Prokurent
2007-05-30
2013-12-05
PROKURA SAMOISTNA
LUIS ALAEJOS GARCIA
Prokurent
2011-01-14
2013-05-21
SAMOISTNA
MARIA DE SALAS LASAGABASTER
Prokurent
2013-05-21
2014-06-09
SAMOISTNA
FERNANDO SANTIAGO RODRÍGUEZ LLUESMA
Prokurent
2008-05-20
2011-01-14
PROKURA SAMOISTNA
ALMUDENA MORENO HERRERO
Prokurent
2015-11-20
2019-05-27
PROKURA SAMODZIELNA
ANA MARIA HERNÁNDEZ GOMEZ
Likwidator
2019-05-27
2019-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI DO ZARZĄDU POWOŁANO JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW: KAŻDY CZŁONEK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI DO ZARZĄDU POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW: PREZES (JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY) - JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI.
IGNACIO BAYON MARINE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2006-04-27
INIGO ALDAZ BARRERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2015-11-20
MARCOS BAROJA GARCIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2007-05-30
PEDRO JAVIER RODERA ZAZO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-30
2007-11-14
ANA MARIA HERNÁNDEZ GÓMEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-20
2019-05-27
2004-12-22
2019-05-27
REALIA POLSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-22
2006-02-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-28
2007-12-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-21
2010-04-22
PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie