KRS 0000252516
NIP1070003895
REGON14044558700000
NazwaREDEVCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREDEVCO POLSKA
Data rejestracji 13 mar 2006 (19 lat temu) 13 mar 2006
Data usunięcia 11 mar 2021 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2839600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070003895
data rejestracji 15 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYDIRK ADRIAENSSEN
reprezentant
1970-02-24
DIRK ADRIAENSSEN
Beneficjent
1970-02-24
REDEVCO NEDERLAND B.V.
Wspólnik
2006-03-13
2021-03-11
45.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.839.600,00 ZŁ.
DIRK ADRIAENSSEN
Likwidator
2019-10-28
2021-03-11
1970-02-24
DIRK ADRIAENSSEN
Beneficjent
NIE MOŻNA WSKAZAĆ OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA WSKAZUJE LIKWIDATORA JAKO OSOBY REPREZENTUJĄCĄ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUUK LANTINGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2008-02-12
WILLEM KOKKEDEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-18
2008-11-28
ADAM STARR
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-11
2013-09-30
JAVIER HORTELANO DE LA LASTRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-10
2014-04-18
GERRIT LUCIEN SMITS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-30
2016-12-07
DIRK ADRIAENSSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-30
2019-10-28
1970-02-24
ERIC FRANÇOIS V VAN DYCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-18
2014-11-05
PATRICK MARTIN BRENNINKMEIJER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-07
2019-10-28
REZGAR SHARIFI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-31
2019-10-28
JOHAN WILLEM DALMEIJER
PREZES ZARZĄDU
2006-03-13
2008-10-21
2006-03-13
2019-10-28
REDEVCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-13
2007-12-19
WAWELSKA, 15B, WARSZAWA, 02-034, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-19
2012-08-21
BOLESŁAWA PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie