KRS 0000252201
NIP5010035178
REGON02025161400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE DTM TURKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE DTM TURKOWIAK
Data rejestracji 01 mar 2006 (19 lat temu) 01 mar 2006
Data usunięcia 07 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁOWACKIEGO, 9, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5010035178
data rejestracji 01 mar 2006
status Czynny
31102030170000250201586015
PKO Oddział 1 w Legnicy
ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWOJCIECH TURKOWIAK
Beneficjent
MAREK LUDWIK TURKOWIAK
reprezentant
MAREK TURKOWIAK
Wspólnik
2006-03-01
2007-01-17
DANUTA TURKOWIAK
Wspólnik
2006-03-01
2007-01-17
ANNA BŁASZCZYK
Wspólnik
2006-03-01
2021-12-28
WOJCIECH TURKOWIAK
Wspólnik
2006-03-01
2024-06-07
MAREK TURKOWIAK
Wspólnik
2021-12-28
2024-06-07
MAREK TURKOWIAK
Prokurent
2007-01-17
2024-06-07
SAMOISTNA
DANUTA TURKOWIAK
Prokurent
2007-01-17
2024-06-07
SAMOISTNA
WOJCIECH TURKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
ANNA BŁASZCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-01
2021-12-28
WOJCIECH TURKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-01
2024-06-07
MAREK TURKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-01
2007-01-17
DANUTA TURKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-01
2007-01-17
MAREK TURKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-12-28
2024-06-07
2006-03-01
2024-06-07
SPÓŁKA JAWNA
2006-03-01
2024-06-07
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE DTM TURKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
2006-03-01
2024-06-07
SŁOWACKIEGO, 9, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA
2021-02-26
2024-06-07
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2010-02-23
2024-06-07
2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2010-02-23
2024-06-07
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-02-23
2024-06-07
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2010-02-23
2024-06-07
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2010-02-23
2024-06-07
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2010-02-23
2024-06-07
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2010-02-23
2024-06-07
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2010-02-23
2024-06-07
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
2010-02-23
2024-06-07
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie