KRS 0000134419
NIP6931992780
REGON93281521000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ALLBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ALLBIS"
Data rejestracji 09 paź 2002 (22 lata temu) 09 paź 2002
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 121, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWADANUTA TURKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2021-10-19
GRAŻYNA JAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2021-10-19
DARIUSZ DROBNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2003-08-28
HALINA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-28
2021-10-19
GRAŻYNA JAREK
Wspólnik
2002-10-09
2021-10-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DANUTA TURKOWIAK
Wspólnik
2002-10-09
2021-10-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 2.250 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
HALINA PIOTROWSKA
Wspólnik
2002-10-09
2021-10-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI : 2.250 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
DARIUSZ SZYMON DROBNIAK
Likwidator
2003-06-25
2021-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK JAREK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2003-06-25
2002-10-09
2003-06-25
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ALLBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie