KRS 0000252042
NIP5782942976
REGON28012914200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOSTĘPNY DOM" W ELBLĄGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "DOSTĘPNY DOM" W ELBLĄGU
Data rejestracji 28 lut 2006 (19 lat temu) 28 lut 2006
Data usunięcia 20 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARSZAWSKA, 128, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANDRZEJ MIELNICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2009-01-15
TERESA GADZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-12-04
JÓZEF RAJKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2014-02-20
ROBERT KUN
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-12-04
MICHAŁ RUSINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2006-12-04
CZESŁAW OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2012-04-19
TADEUSZ MINCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2011-02-15
KATARZYNA MURASZKO
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2011-02-15
PIOTR MAŁUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-15
2014-02-20
JUSTYNA GUZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-19
2014-02-20
DANUTA BOŻENA WLAZŁA
Likwidator
2012-06-25
2014-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
WIESŁAWA ALEKSANDRA OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2009-09-15
WIESŁAWA ALEKSANDRA OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2012-06-25
KRZYSZTOF GRYGO
WICE PREZES
2006-02-28
2006-12-04
RAFAŁ JÓZEF ROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2006-12-04
MARZENA ŚWIECHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2006-12-04
TERESA GADZAŁA
WICEPREZES
2006-12-04
2011-02-15
MARIOLETTA IWONA BORKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-04
2009-09-15
BEATA BARBARA WRZOSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-04
2009-09-15
STANISŁAW RYSZARD SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-04
2009-09-15
DANUTA BOŻENA WLAZŁA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-15
2012-06-25
2006-02-28
2012-06-25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOSTĘPNY DOM" W ELBLĄGU
2006-02-28
2008-06-26
12 LUTEGO, 5, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2008-06-26
2009-07-02
ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie