KRS 0000102562
NIP5782747565
REGON17095160500000
NazwaSTOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - OŚWIATOWE "ESKULAP" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUKACYJNO - OŚWIATOWE "ESKULAP"
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 13 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SAPERÓW, 14, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEBOŻENA KONKOL
Likwidator
2019-03-29
2019-09-13
MARIOLETTA IWONA BORKOWSKA
Likwidator
2019-03-29
2019-09-13
BEATA BARBARA WRZOSEK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2019-09-13
HALINA MARIA SAŁATA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2019-09-13
LUDWIK KOLAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2010-05-27
GRAŻYNA EWA PROKURAT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2019-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA - W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
STANISŁAWA BUJNOWICZ
WICEPREZES
2002-03-25
2019-03-29
BOŻENA KONKOL
PREZES
2002-03-25
2010-05-27
BOŻENA KONKOL
SEKRETARZ
2010-05-27
2019-03-29
MARIOLETTA IWONA BORKOWSKA
SEKRETARZ
2002-03-25
2010-05-27
MARIOLETTA IWONA BORKOWSKA
PREZES
2010-05-27
2019-03-29
IWONA MAGDALENA KULCZYŃSKA
SKARBNIK
2002-03-25
2019-03-29
KRZYSZTOF KAZIMIERZ GRYGO
CZŁONEK
2002-03-25
2010-05-27
LECH CZESŁAW ROGOWSKI
CZŁONEK
2002-03-25
2010-05-27
ALDONA CZURAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-27
2019-03-29
LUIZA ZELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-27
2019-03-29
2002-03-25
2019-03-29
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - OŚWIATOWE "ESKULAP"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie