KRS 0000251939
NIP9542534257
REGON24023157000000
NazwaHUSKY PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHUSKY PL SP. Z O.O.
Data rejestracji 28 lut 2006 (19 lat temu) 28 lut 2006
Data usunięcia 08 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CEGLANA, 71, KATOWICE, 40-514, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMHUSKY CZ S.R.O.
Wspólnik
2006-02-28
2008-01-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
KATARZYNA JOANNA WALCZAK
Likwidator
2006-10-30
2008-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
PETR BRUNA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2006-10-30
VLADIMIR VACHEL
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-02-28
2006-10-30
IVAN POLASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2006-10-30
2006-02-28
2006-10-30
"HUSKY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie