KRS 0000151167
NIP7561847677
REGON07282272000000
NazwaMSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMSG POLSKA
Data rejestracji 12 lut 2003 (22 lata temu) 12 lut 2003
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARKA PRAWEGO, 20, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPAVEL SELEPCINY
Wspólnik
2003-02-12
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, ŁĄCZNIE 25.000 ZŁOTYCH
MARCEL KONECNY
Wspólnik
2003-02-12
2020-01-08
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, ŁĄCZNIE 25.000 ZŁOTYCH
IRENEUSZ GĘBOSZ
Likwidator
2006-10-10
2020-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY
IVAN POLASEK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2006-05-11
SONA NOVAKOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2006-05-11
SONA NOVAKOVA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2006-10-10
2003-02-12
2006-10-10
MSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIESZYNIE
2003-02-12
2003-04-03
MICHEJDY, 18, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2003-04-03
2003-09-11
MARKA PRAWEGO, 20, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie