KRS 0000250810
NIP5732638644
REGON24029816600000
Nazwa"METAL-MONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETAL-MONT
Data rejestracji 16 lut 2006 (19 lat temu) 16 lut 2006
Data usunięcia 19 mar 2020 19 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁASKIEGO, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732638644
data rejestracji 01 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJKRZYSZTOF MAREK STĘPIEŃ
Likwidator
2018-03-29
2020-03-19
ZDZISŁAW MALINOWSKI
Likwidator
2010-02-12
2010-07-15
Wspólnik
2006-02-16
2020-03-19
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
15031449800000
JANUSZ STĘPIEŃ
Prokurent
2008-03-18
2018-03-29
SAMOISTNA
ANDRZEJ BOCIAŃSKI
Prokurent
2015-10-21
2018-03-29
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ PŁOWECKI
Prokurent
2015-10-21
2018-03-29
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2008-03-18
TADEUSZ MARIAN PIESYK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2010-07-15
KAROL HUBERT PILCHOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2010-07-15
ANDRZEJ PIOTR HABEL
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2010-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
MAREK ADAM ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2006-10-30
ROMAN KOŚMIDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-30
2010-02-12
MAREK ADAM ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-15
2011-08-24
KRZYSZTOF MAREK STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-24
2018-03-29
2006-02-16
2007-12-19
"C.P.B.P. EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-19
2010-02-12
"METAL-MONT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-12
2010-07-15
"METAL-MONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
2010-07-15
2018-03-29
"METAL-MONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-16
2007-12-19
PUŁASKIEGO, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2007-12-19
2010-02-12
DĄBKOWSKIEGO, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie