KRS 0000239608
NIP5732614856
REGON24015854800000
Nazwa"BOMEX-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBOMEX-BUD
Data rejestracji 12 sie 2005 (19 lat temu) 12 sie 2005
Data usunięcia 22 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBKOWSKIEGO, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJANDRZEJ MAREK BOCIAŃSKI
Wspólnik
2005-08-12
2018-11-22
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁ
TADEUSZ MARIAN PIESYK
Wspólnik
2005-08-12
2006-04-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
JANUSZ STĘPIEŃ
Wspólnik
2005-08-12
2006-04-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
WOJCIECH STANISŁAW JANKOWSKI
Wspólnik
2005-08-12
2006-04-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
MARCIN SZKODA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-01
2018-11-22
ROBERT PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-11
2017-12-01
KRZYSZTOF GLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-11
2017-12-01
ANDRZEJ KOCELA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-01
2018-11-22
KRZYSZTOF WŁODAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-11
2017-12-01
ALEKSANDRA MARYNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-18
2017-12-01
KRYSTIAN GERTNER
Członek Organu Nadzoru
2017-12-01
2018-11-22
ANDRZEJ MAREK BOCIAŃSKI
Prokurent
2006-08-02
2013-03-19
SAMOISTNA
WOJCIECH JANKOWSKI
Prokurent
2006-08-02
2007-12-18
SAMOISTNA
ANDRZEJ MAREK BOCIAŃSKI
Likwidator
2013-03-19
2018-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ KREDYTÓW BANKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ PŁOWECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2013-03-19
MARIANNA STEFANIA PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2013-03-19
WOJCIECH STANISŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-12
2006-04-11
2005-08-12
2013-03-19
"BOMEX-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie