KRS 0000250788
NIP7780021658
REGON00806478400000
NazwaCOMPOL AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaCOMPOL AG LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 16 lut 2006 (19 lat temu) 16 lut 2006
Data usunięcia 23 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIEMOWITA, 70, POZNAŃ, 61-063, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #4011Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8511Z SZPITALNICTWO #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOKINGA NOWACZYK
Prokurent
2009-08-24
2011-10-28
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ NOWACZYK
Wspólnik
2006-02-16
2015-09-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
BARBARA KANECKA KACZMAREK
Powiernik
2013-02-01
2015-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
PIOTR CHOMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-05
2011-08-08
PIOTR CHOMICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-08
2011-12-27
PIOTR CHOMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-27
2012-06-12
ŁUKASZ NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-05
2011-08-08
ŁUKASZ NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2015-09-23
JANUSZ FISZER
PREZES ZARZĄDU
2006-02-16
2009-04-15
PIOTR CHOMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-14
2009-04-15
PIOTR CHOMICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-15
2011-07-05
2006-02-16
2013-02-01
COMPOL AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-16
2012-10-04
CZWARTAKÓW, 20, POZNAŃ, 61-495, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie