KRS 0000010686
REGON00806478400000
Nazwa"COMPOL AG" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCOMPOL AG
Data rejestracji 02 maj 2001 (23 lata temu) 02 maj 2001
Data usunięcia 05 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CZWARTAKÓW, 20, POZNAŃ, 61-495, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji250000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8511Z SZPITALNICTWO #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWJANUSZ FISZER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2002-04-19
TADEUSZ WINIARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2006-04-05
PAWEŁ FECHNER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-13
2005-08-22
TADEUSZ BRUNO DZIERŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-22
2006-04-05
TADEUSZ DZIERŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2004-05-13
TERESA DRYL RYDZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2004-02-24
WITOLD NAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2004-02-24
JAROSŁAW BOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2006-04-05
MAREK KUCHARSKI
Prokurent
2001-05-02
2004-02-24
DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ
ELŻBIETA EWA NIEDŹWIADEK
Prokurent
2004-02-24
2006-04-05
DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ WINIARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-02
2002-04-19
JANUSZ FISZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2004-12-02
JANUSZ FISZER
PREZES ZARZĄDU
2004-12-02
2006-04-05
ŁUKASZ NOWACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-02
2005-11-07
2001-05-02
2004-12-02
COMPOL AG SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-02
2002-04-19
CZWARTAKÓW, 20, POZNAŃ, 61-495, POZNAŃ, POLSKA
2002-04-19
2004-02-13
ORNA, 22, POZNAŃ, 60-671, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie