KRS 0000250001
NIP6782970849
REGON12019204400000
NazwaCENTRUM MEDYCZNE MED-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM MEDYCZNE MED-ALL
Data rejestracji 01 lut 2006 (19 lat temu) 01 lut 2006
Data usunięcia 04 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNAKRYSTYNA ZOFIA TARGOSZ
Wspólnik
2006-02-01
2009-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN ZDZISŁAW TARGOSZ
Wspólnik
2006-02-01
2009-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK CIOSK
Wspólnik
2009-03-23
2018-04-04
300 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA SOKOŁOWSKA
Prokurent
2006-02-01
2009-03-23
PROKURA ODDZIELNA
ANDRZEJ GĄSIENICA LASKOWY
Likwidator
2016-12-15
2018-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU- ZAWSZE SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JAN ZDZISŁAW TARGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2009-03-23
MAREK CIOSK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-23
2013-10-18
2006-02-01
2016-12-15
CENTRUM MEDYCZNE MED-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-01
2014-02-19
BUDZISZYŃSKA, 3, KRAKÓW, 31-619, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie