KRS 0000248717
NIP9591417787
REGON29119339300000
NazwaOLIMAX NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOLIMAX NT
Data rejestracji 10 sty 2006 (19 lat temu) 10 sty 2006
Data usunięcia 27 mar 2023 27 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWA, 2, BILCZA, 26-026, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591417787
data rejestracji 26 cze 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIANNE RUTH TEW
Beneficjent
MARC RICHARD HOWELLS
Beneficjent
GEREMY HOWARD PRANCE THOMAS
Beneficjent
1960-11-01
ANNE RUTH TEW
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KRYSTYNA BOJEK
Wspólnik
2006-01-10
2019-09-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ZOFIA TERESA VAHLBERG
Wspólnik
2006-01-10
2019-09-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
SATIVA WELLNESS GROUP INC.
Wspólnik
2019-09-18
2023-03-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
GEREMY HOWARD PRANCE THOMAS
Prokurent
2021-08-18
2023-03-27
1960-11-01
PROKURA ODDZIELENIA (SAMOISTNA)
ANNE RUTH TEW
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARC RICHARD HOWELLS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GEREMY HOWARD PRANCE THOMAS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU POSIADAJĄCEGO KONTROLĘ NAD PODMIOTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRYSTYNA BOJEK
PREZES
2006-01-10
2020-01-20
ZOFIA TERESA VAHLBERG
WICEPREZES
2006-01-10
2020-04-27
KAZIMIERZ STANISŁAW MALIK
PREZES
2020-01-20
2021-12-31
PAUL VAN ISSUM
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-04-27
2020-09-02
JOSEPH TREGONNING COLLIVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-12
2021-08-18
HENRY LEES BUCKLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-12
2021-08-18
MARC RICHARD HOWELLS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-31
2023-03-27
ANNE TEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-31
2023-03-27
2006-01-10
2011-07-08
OLIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-10
2008-09-22
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 22, KIELCE, 25-633, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie