KRS 0000185447
NIP6570387654
REGON00047234800000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO
Data rejestracji 06 sty 2004 (21 lat temu) 06 sty 2004
Data usunięcia 18 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BUKOWA, 2, BILCZA, 26-026, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6570387654
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111A UPRAWA ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTANDRZEJ EDWARD LACHOWICZ
Likwidator
2019-06-28
2022-02-18
MARIA BĄK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2005-09-26
NATALIA STAROŚCIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2005-09-26
ANNA DANUTA LACH
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2009-01-19
ZDZISŁAW CHABLASZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2022-02-18
WŁADYSŁAW DZIEWIĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2015-07-01
MARIA BĄK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2015-07-01
TADEUSZ KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-06
2015-07-01
TADEUSZ KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2009-01-19
MIROSŁAW JÓZEF RADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2005-09-26
JANINA KĄDZIELA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2005-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ANDRZEJ EDWARD LACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-08-01
2019-06-28
ROMAN FLORIAN MECHEL
PREZES
2011-10-06
2018-08-01
BOGUMIŁ FRANCISZEK RADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-01
2019-06-28
CZESŁAW WŁADYSŁAW KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-01
2019-06-28
ZYGMUNT GRZEGORZ STAWIARZ
PREZES
2004-01-06
2011-10-06
WŁADYSŁAW CZESŁAW SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-06
2015-07-01
ANDRZEJ EDWARD LACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-06
2018-08-01
2004-01-06
2019-06-28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO
2004-01-06
2005-09-26
BUKOWA, 2, BILCZA, 26-060, MORAWICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie