KRS 0000247969
NIP3020000157
REGON32015756700000
NazwaBAUERNKASEREI WOLTERS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaBAUERNKASEREI WOLTERS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBAUERNKÄSEREI WOLTERS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 03 sty 2006 (19 lat temu) 03 sty 2006
Data usunięcia 07 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. WYZWOLENIA, 7, SZCZECIN, 70-552, SZCZECIN, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BANDELOW, 17-337, BANDELOW 50-81 UCKERLAND, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWRAFAŁ BIS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-03
2015-05-18
ŁUKASZ BIS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-03
2015-05-18
JAN RAFAŁ BIS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-03
2015-05-18
DOROTA BEATA KAMIŃSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-05-18
2017-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM. RÓWNIEŻ W TAKIM PRZYPADKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA OD REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ. PIETER DIRK WOLTERS, ANDRIES RIENK WOLTERS I JACOB BIENZE WOLTERS REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE.
PIETER DIRK WOLTERS
PREZES ZARZĄDU
2006-01-03
2021-04-07
JACOB BIENZE WOLTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-03
2021-04-07
ANDRIES RIENK WOLTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-03
2021-04-07
2006-01-03
2018-02-06
BAUERNKASEREI WOLTERS GMBH
2006-01-03
2006-12-14
KOLUMBA, 1, SZCZECIN, 70-035, SZCZECIN, POLSKA
2006-12-14
2015-05-18
UNISŁAWY, 13 B, SZCZECIN, 71-402, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie