KRS 0000161569
NIP9552025008
REGON00807941000000
NazwaNITRECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNITRECO POLAND
Data rejestracji 21 maj 2003 (21 lat temu) 21 maj 2003
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 109B, SZCZECIN, 70-483, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email RADCOWIEPRAWNI@RADCOWIEPRAWNI.HOME.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHJAN RAFAŁ BIS
Wspólnik
2003-05-21
2010-10-12
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ŁUKASZ BIS
Wspólnik
2010-10-12
2017-03-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JACEK MIKULSKI
Wspólnik
2010-10-12
2017-03-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOANNA WIERZBICKA BIS
Prokurent
2003-05-21
2013-10-21
PROKURA SAMOISTNA
EWA KATARZYNA KUNCER MISZTAL
Likwidator
2013-10-21
2017-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY A CZYNNOŚĆ PRAWNA MOŻE POWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN RAFAŁ BIS
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2010-10-12
RAFAŁ BIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2010-10-12
ŁUKASZ BIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-12
2013-10-21
JACEK MIKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-12
2013-10-21
2003-05-21
2010-10-12
DR BIS & BIS CONSULTING I POWIERNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-12
2013-10-21
NITRECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-21
2013-10-21
UNISŁAWY, 13B, SZCZECIN, 71-402, SZCZECIN, POLSKA
2013-10-21
2015-05-19
MAŁOPOLSKA, 43, SZCZECIN, 70-515, SZCZECIN, POLSKA
2015-05-19
2016-06-29
UL. KOŃSKI KIERAT, 15, SZCZECIN, 70-563, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie