KRS 0000245434
NIP9532505840
REGON34006309800000
NazwaAGOSTINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGOSTINO POLSKA
Data rejestracji 23 lis 2005 (19 lat temu) 23 lis 2005
Data usunięcia 26 mar 2021 26 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 57, BYDGOSZCZ, 85-090, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJERZY WALDEMAR WARNICKI
Prokurent
2005-11-23
2010-06-07
SAMOISTNA
JERZY WALDEMAR WARNICKI
Wspólnik
2005-11-23
2021-03-26
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.760 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ELŻBIETA RÓŻA KADŁUBSKA
Wspólnik
2005-11-23
2007-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
ULTIMED KY PENTTINEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wspólnik
2005-11-23
2021-03-26
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.840 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
FARRE OY AB SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2005-11-23
2021-03-26
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.200 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WE DWÓCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARKUS FABRICIUS
PREZES ZARZĄDU
2005-11-23
2021-03-26
ILPO-SAKARI PENTTINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-23
2021-03-26
ELŻBIETA RÓŻA KADŁUBSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-23
2006-10-17
2005-11-23
2010-06-07
POD BLANKAMI, 2, BYDGOSZCZ, 85-034, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie